福建省图书馆
福建省图书馆
机构用户
福建省图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
其他
资源统计
加工标准
相关文档
题名
责任者
关键词
全文
检索
颗粒类型
全部
49条
图表
1条
人物
48条
知识出处
全部
福建省志·通信志:1...
福建省志·地震志(1...
福建省志·地震志
福建省志·海洋志
福建省志·司法行政志...
福建省志·煤炭工业志
检索条件
与 “成员” 相关
共 49 条
3
/
4
31
黄建计
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
黄建计,男,2000年10月—2003年11月任福建省邮政局党组
成员
、纪检组长、工会主席,2003年11月任福建省邮政局党组
成员
、副局长。
32
董志宏
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
董志宏,男,2003年11月—2005年1月任福建省邮政局党组
成员
、纪检组长、工会主席,2005年1月任福建省邮政局党组
成员
、副局长。
33
李新华
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
李新华,男,2005年1月任福建省邮政局党组
成员
、纪检组长、工会主席。
34
陈松年
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
陈松年,男,2001年5月—2002年8月任福建省通信管理局党组
成员
,2002年8月任福建省通信管理局党组
成员
、副局长。
35
林法祥
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
林法祥,男,2001年5月—2003年10月任福建省通信管理局党组
成员
,2003年10月任福建省通信管理局党组
成员
、厦门市通信管理局局长。
36
张丽娟
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
张丽娟,女,2003年10月任福建省通信管理局党组
成员
、副局长。
37
陈建华
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
陈建华,女,2004年5月任福建省通信管理局党组
成员
、福建省专用通信局局长。
38
段建祥
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
段建祥,男,2000年7月任福建省电信公司党组
成员
,2000年7月任福建省电信公司副总经理,2003年8月任福建省电信有限公司党组
成员
、董事,2004年1月任福建省电信有限公司副总经理。
39
黄衍
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
黄衍,男,2000年7月任福建省电信公司党组
成员
,2000年7月任福建省电信公司副总经理,2003年8月任福建省电信有限公司党组
成员
、董事,2004年1月任福建省电信有限公司副总经理。
40
陈循义
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
陈循义,男,2000年7月任福建省电信公司党组
成员
、工会主席,2001年9月任福建省电信公司纪检组长,2003年8月任福建省电信有限公司党组
成员
、董事,2003年8月任福建省电信有限公司纪检组长、工会主席。
41
高金兴
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
高金兴,男,2002年4月任福建省电信公司党组
成员
,2002年4月任福建省电信公司副总经理,2005年11月任福建省电信公司总会计师,2003年8月任福建省电信有限公司党组
成员
、董事,2004年1月任福建省电信有限公司副总经理,2005年1...
42
丁震
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
丁震,男,2005年6月任福建省电信公司党组
成员
,2005年6月任福建省电信公司副总经理,2005年6月任福建省电信有限公司党组
成员
、董事,2005年6月任福建省电信有限公司副总经理。
43
林东华
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
林东华,男,1999年7月—2000年12月任福建移动通信有限公司党组
成员
、副总经理,1999年12月—2000年12月任福建移动通信有限公司董事。
44
林立勋
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
林立勋,男,1999年7月—2004年9月任福建移动通信有限公司党组
成员
、副总经理,1999年12月—2004年9月任福建移动通信有限公司董事。任福州市邮政局总会计师,1995年被福建省财政部授予全国先进会计工作者称号;1995年被福建省邮...
45
李小平
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
李小平,男,1999年10月任福建移动通信有限公司党组
成员
、纪检组长,2000年11月—2001年9月任福建移动通信有限公司工会代主席,2001年9月任福建移动通信有限公司工会主席,2001年11月任福建移动通信有限公司董事。
颗粒分类统计
关键词云