福建省图书馆
福建省图书馆
机构用户
福建省图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
其他
资源统计
加工标准
相关文档
题名
责任者
关键词
全文
检索
颗粒类型
全部
49条
图表
1条
人物
48条
知识出处
全部
福建省志·司法行政志...
福建省志·海洋志
福建省志·煤炭工业志
福建省志·通信志:1...
福建省志·地震志(1...
福建省志·地震志
检索条件
与 “成员” 相关
共 49 条
2
/
4
16
张阳春
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·司法行政志(1995—2005)
|
时代:
当代
张阳春,1993.12—2001.01福建省司法厅党组
成员
(党委委员)、副厅长。
17
许以穆
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·司法行政志(1995—2005)
|
时代:
当代
许以穆,1994.11福建省司法厅党组
成员
(厅党委副书记)、监狱局党委书记、局长,副厅长。
18
王永年
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·司法行政志(1995—2005)
|
时代:
当代
王永年,1996.04—2000.03福建省司法厅党组
成员
(党委委员)、纪委书记。
19
范世攀
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·司法行政志(1995—2005)
|
时代:
当代
范世攀,1997.04—1998.07福建省司法厅党组
成员
、厅长助理。
20
薛育卿
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·司法行政志(1995—2005)
|
时代:
当代
薛育卿,1997.05福建省司法厅党组
成员
(党委委员)、副厅长。
21
杨理正
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
杨理正,男,1988年5月—1998年12月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长,1998年12月—1999年12月任福建省邮政局党组
成员
、副局长。
22
林浩然
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
林浩然,男,1990年3月—1998年1月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长。
23
胡仲元
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
胡仲元,男,1993年5月—1994年5月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长。
24
刘耀明
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
刘耀明,男,1993年12月—2000年5月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长,2000年7月任福建省电信公司总经理,2000年7月—2002年4月任福建省电信公司党组副书记,2002年4月任福建省电信公司党组书记,2003年8月任福建省电...
25
赵泉雄
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
赵泉雄,男,1998年1月—1998年12月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长,1998年12月—1999年12月任福建省邮政局党组
成员
、副局长。任福建省邮电管理局计财处处长,1991年被福建省邮电部授予全国邮电劳动模范称号。
26
江闽
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
江闽,男,1995年8月—2000年5月任福建省邮电管理局党组
成员
、纪检组长,2000年7月—2001年9月任福建省电信公司党组
成员
、纪检组长。
27
刘平
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
刘平,男,1999年3月—1999年7月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长,1999年7月—2003年2月任福建移动通信有限公司党组书记、总经理,2003年3月任福建移动通信有限公司总经理,1999年12月任福建移动通信有限公司董事长。
28
杨锦炎
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
杨锦炎,男,1999年3月—2000年7月任福建省邮电管理局党组
成员
、副局长,2000年7月—2001年5月任福建省通信管理局副局长(主持工作),2001年5月任福建省通信管理局党组书记、局长。
29
李必生
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
李必生,男,1993年2月—1998年12月任福建省邮电管理局党组
成员
、中国邮电工会福建福建省委员会主席,1998年12月—2000年10月任福建省邮政局党组
成员
、纪检组长、工会主席,2000年11月—2005年1月任福建省邮政局党组
成员
、...
30
潘杰
人物
阅读原文
知识出处:
福建省志·通信志:1991~2005
|
时代:
当代
潘杰,男,1999年9月任福建省邮政局党组
成员
、副局长。
颗粒分类统计
关键词云