安顺市图书馆
安顺市图书馆
机构用户
安顺市图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
视频
其他
资源统计
加工标准
相关文档
首页
知识信息
[人民代表大会]
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《蔡官镇志》
图书
唯一号:
250920020230000746
颗粒名称:
[人民代表大会]
分类号:
D624
页数:
10
摘要:
蔡官镇人民代表大会主要有:1991年以前蔡官区级人民代表大会、1991年以前各乡、人民公社及各乡(镇)人民代表大会、1991年12月以后,蔡官镇人民代表大会情况。
关键词:
政治
蔡官镇
人民代表大会
内容
1991年以前蔡官区级人民代表大会
1950年7月建立蔡官区(第五区)公所到1958年12月30日,区公所主要领导成员均由上级委派任命或免职。1958年12月30日,改蔡官区公所为蔡官屯人民公社(俗称大公社),于1959年5月9日召开蔡官公社第一届人民代表(时称社员代表)大会第一次会议。会议通过了有关决议、章程和办法、报告,选举产生公社社长、副社长等。本次会议既是蔡官区级人民代表大会第一届第一次会议,也是最后一次,此后未召开过区人民代表大会。1961年8月取消公社(大公社)称谓,恢复区建制,区公所主要领导成员仍由上级组织任免,这一委派制一直延续到1991年撤销区公所为止。
1984年安顺县第八届第一次人代会后,设蔡官区人大联络组,1986年3月13日,任命杨德昌为区人大联络组组长,副组长吴启荣。
1990年3月,安顺市一届人大常委会仍在各区设人大联络组,组长杨德昌。
1991年以前各乡、人民公社及各乡(镇)人民代表大会
1953年至1958年3月,各乡召开过三次人民代表大会,1960年12月各管理区召开第四届人民代表大会,1963年3月各公社召开第五届人民代表大会,1965年11月召开第六届人民代表大会。1979年11月各公社召开第七届人民代表大会,1984年到1990年各乡(镇)召开过三次人民代表大会。
1953年9月,各乡全面展开普选工作,于1954年初选举工作结束,同时召开各乡第一届第一次人民代表大会,全区各乡共选举产生乡人民代表318人,其中女代表53人,少数民族代表67人。本次各乡人民代表大会听取和审议并通过有关决议、议案和报告,选举产生各乡正、副乡长,并讨论本乡重大事项,选举出席安顺县第一届人民代表大会代表23人。
第二届各乡人民代表大会第一次会议分别于1956年9月前后相继召开,各乡会议听取和审议上届乡人民委员会工作报告,选举产生各乡人民政府委员会委员、正、副乡长、人民陪审员。同时选举出席安顺县第二届人民代表大会代表27人。箐脚乡于1956年10月17~19日召开第二届人民代表大会第一次会议,代表总数61人,其中女代表5人,党员代表22人,团员代表1人,非党团代表38人,选举杨德昌为乡长,张发科、熊克明二位为副乡长。
第三届各乡人民代表大会于1958年4月前后相继召开第一次代表大会,会议审议了上届乡人民政府委员会工作报告,选举各乡第三届人民政府委员会委员、正、副乡长,选举出席第三届县人民代表大会代表。
小〓街乡于1958年4月4日召开小〓街乡第三届人民代表大会第一次会议。会议共有人民代表23人,其中女代表4人,党员代表11人,团员代表2人,非党团代表10人,少数民族代表2人,选举梁志成为乡长,梁尚成为副乡长。
各管理区第四届人民代表大会第一次会议于1960年12月11日前后相继召开,按照人民公社下辖的管理区的原则分别召开四届一次人民代表大会,选举出席安顺市第二届人民代表大会代表,本次会议通过有关决议和议案,以及管理区工作报告。选举管理区主任、副主任。塘官管理区第四届人民代表大会第一次会议于1960年12月11日在塘官召开,代表总数54人,其中女代表8人,回族7人,苗族6人,党员代表26人,团员代表6人,非党团代表22人,选举董仲才为主任。
各人民公社分别于1963年3月选举出席安顺县第四届人民代表大会代表38人。同时召开各公社人民代表大会。各公社人民代表大会代表情况。
第五届各公社人民代表大会第一次会议于1965年11月相继召开,选举公社正副社长和公社管理委员会委员,选举产生公社监察委员会,选举出席安顺县第五届人民代表大会代表。同时选举产生各公社财粮委员会,文教卫生委员会,民兵武装委员会,治保委员会,人民培审员等。其代表情况如下:
驿马寨公社本次会议选举结果如下:
公社社长:丁富良(回),副社长:董仲才,委员:张发元、董登发、董汝荣、董天秀(女)、毛仕英、叶明英(女)、王志成(苗)。
监察委员会:主任:董汝荣,委员:马云先(回)、张金荣。
财粮委员会主任:丁富良(回),副主任:董汝荣,委员:金忠成、李世学、王志成(苗)、陈忠辉、张永奎、杨少先(回)、唐明俊。
文教卫生委员会主任:丁富良(回),副主任:董登博,委员:刘兴成、丁富恒(回)、马志奎、王志成(苗)、杨茂荣(苗)、李炳云、董汝仪。
民兵武装委员会主任:董仲才,委员:李世学、袁永德、董汝华、唐明华、李德华、丁富恒(回)、杨有贵、董登文。
治保委员会主任:董仲才,委员:杨茂荣(苗)、王少明(苗)、张永奎、唐明俊、陈德明、丁富恒(回)、陈兴华。
民政调解委员会主任:董仲才,副主任:董汝荣,委员:陈有益、张永奎、董汝仪、杨少先(回)、李世学、陈中辉、王志成(苗)。
人民陪审员未登记而塘官公社则选举娄洪阶、倪仲云2人为人民陪审员。
驿马寨公社选举张荣(回)、董仲才、叶明英(女)三人出席安顺县第五届人民代表大会第一次会议。
塘官公社选举产生县代表5人:董仲昌、董汝礼、马东庆(回族,县下选代表)、娄洪阶、刘柴氏(女)。
“文革”期间,各公社人民代表大会停止召开,人民公社管理委员会被公社革命委员会取代。
1979年10月以后,各公社人民代表大会恢复召开。1979年10月10日止,蔡官区各乡镇共选举66名县代表参加1979年11月1日~5日召开的安顺县第七届人民代表大会第一次会议,其中有女代表10人,少数民族代表13人,县代表具体分布情况是:蔡官屯公社17人(其中苗族1人,女2人),塘官公社12人(苗族2人,回族1人,女2人),小〓街公社5人,平地场公社7人(苗族1人,回族1人,女1人),白坟公社9人(苗族1人,回族1人,女2人),跳蹬场公社16人(苗族4人,布依族1人,女3人)。
此次会议选举产生各公社社长、副社长,此届会议后各公社人民代表大会每届任期三年。
第八届乡(镇)人民代表大会于1984年8月前后相继召开,此次会议选举产生出席安顺县第八届人民代表大会代表28人。
第八届乡(镇)人民代表大会选举产生本届乡镇长、副乡镇长。塘官乡第八届人民代表大会第一次会议于1984年8月22~24日在塘官召开,会议听取并审议了余承和代表上届政府所作的政府工作报告,财政预决算报告。本届代表大会共有代表55人,其中女11人,回族代表5人,白族代表1人,苗族代表4人,党员代表32人,团员代表2人,列席代表36人,本次会议选举余承和为塘官乡乡长,陈德平为副乡长。其它乡(镇)也相继召开人代会,本届各乡镇人民代表总数295人,其中蔡官镇55人,塘官乡55人,小〓街乡40人,平地场乡40人,轿子山镇45人,跳蹬场乡60人。
第九届各乡镇人民代表大会于1987年6月召开第一次会议。会议分别选举了各乡(镇)正、副乡(镇)长,听取和审议并通过乡镇政府工作报告,财政预决算报告和有关会议决议和议案,并选举出席安顺县第九届人民代表大会代表23人,具体分布情况是:蔡官镇4人(其中女1人,少数民族1人,非党1人),塘官乡4人(其中女1人,少数民族1人,非党2人),小〓街乡3人(其中女1人,少数民族1人,非党1人),平地场乡3人(其中女1人,非党2人,少数民族1人),跳蹬场乡5人(其中女1人,非党2人,少数民族1人),轿子山镇4人(其中女1人,非党2人,少数民族1人)。
第十届各乡(镇)第一次会议分别于1990年4月27日至5月10日之间召开,此次会议听取和审议并通过各乡(镇)政府工作报告,财政预决算报告,选举产生各乡(镇)人民政府正、副乡(镇)长,本届乡(镇)人民代表大会设常设人大主席团,同时选举产生兼职或专职人大主席团主席、副主席及其成员。
本届人民代表大会共召开过二次会议,分别于1991年4月前后相继召开各乡镇第十届人民代表大会第二次会议。
1991年12月以后,蔡官镇人民代表大会情况
1991年12月6日,正式撤销蔡官区及其所属乡(镇)的同时,建立了新的蔡官镇。
蔡官镇第一届人民代表大会代表60人。其中女代表13人,少数民族代表12人(苗族8人,回族3人,白族1人),非党团18人,列席代表107人。本届人民代表大会从1992年1月至1993年4月,只召开过一次代表大会。
蔡官镇第一届人民代表大会第一次会议于1992年1月17日召开,会议听取和审议张昌富所作的《团结一致、振奋精神、坚定信心、展望未来,为新建蔡官镇的经济发展、社会安定而奋斗》的政府工作报告,听取和审议关于筹建蔡官镇政务工作报告,关于筹建蔡官镇选举工作报告,人大主席团工作报告,人大主席、副主席、镇人民政府镇长、副镇长选举办法。会议选举唐德超为人大主席团主席,汪仁华为副主席,选举邹基华等7人为人大主席团成员;选举张昌富为镇人民政府镇长,刘元祥、杨超文2人为副镇长。
第二届镇人民代表大会有代表71人,其中女代表12人,少数民族代表16人(苗族12人,回族3人,白族1人),非党团代表27人;文化程度:高中、中专17人,初中36人,小学18人;40岁以下28人。列席本届代表83人。本届人民代表大会从1993年4月至1966年1月共召开三次人民代表大会。
第一次会议于1993年4月22~23日举行。会议听取和审议唐德超作的《人大主席团工作报告》,张昌富作的《政府工作报告》,邹朝忠作的《财政预决算报告》,通过有关选举办法和草案,选举产生人大主席团主席唐德超,副主席汪仁华,选举产生镇人民政府镇长张昌富,副镇长刘元祥、杨超文2人。
第二次会议于1994年4月23日举行。会议听取和审议并通过了张昌富作的一年来的政府工作报告,唐德超作的人大主席团工作报告,邹朝忠作的财政预决算报告,同时答复了二届一次人民代表的提议案和拟办的实事完成情况。
第三次会议于1995年3月31日举行。会议听取和审议并通过了张昌富作的《政府工作报告》、唐德超作的《人大主席团工作报告》、邹朝忠作的《财政预决算报告》,并答复了二届二次人代会上人民代表所提的议案和建议,以及办理完成情况。
第三届人民代表大会有人民代表72人。其中女13人,少数民族16人(其中苗族10人,回族4人,白族2人),国家干部19人,村干部37人,大专4人,高中、中专19人,初中31人,小学18人,40岁以下33人,列席代表72人。本届人民代表大会从1996年1月至1999年1月共召开三次人民代表大会。
第一次会议于1996年1月11日举行。会议听取和审议并通过张昌富代表上届人大主席团所作的《人大主席团工作报告》,龚元龙代表上届政府所作的《政府工作报告》,邹朝忠所作的《财政预决算报告》以及有关人大、政府组成人员的选举办法、决议等。本次会议选举张昌富为人大主席团主席,代士龙为副主席,李兴专等5人为成员;选举龚元龙为镇人民政府镇长、杨超文、董天文、胡生立等3人为副镇长。同时答复二届三次人代会上代表提出的议案和建议以及有关办理完成情况。
第二次会议于1997年3月13日举行,本次会议听取和审议并通过了龚元龙作的政府工作报告、张昌富作的人大主席团工作报告、邹朝忠作的财政预决算执行情况报告,并通过有关议案决议,同时答复三届一次人代会上代表提出的议案和建议及其办理情况。
第三次会议于1998年4月1日举行。本次会议听取和审议并通过了龚元龙代表镇人民政府所作的政府工作报告,张昌富代表镇人大主席团所作的人大主席团工作报告,徐士芬所作的财政预决算执行情况报告,通过有关议案决议。同时答复了三届二次人代会上代表提出的议案、建议及其所办理的完成情况。
第四届人民代表大会有人民代表72人。其中女代表15人,少数民族代表11人(其中苗族6人,回族2人,白族3人),非党团代表24人。国家干部19人,村干部35人,其他18人,文化程度:大专以上5人,高中、中专20人,初中33人,小学14人,40岁以下24人,列席代表20人。本届镇人民代表大会从1999年1月至2002年1月共召开三次代表会议。
第一次会议于1999年1月22日举行。本次会议听取和审议并通过了张昌富代表上届人大主席团所作的人大主席团工作报告,李兴专代表上届镇人民政府所作的政府工作报告,徐士芬作的财政预决算执行情况报告。选举张昌富为镇人大主席团主席,汪应富为副主席,杨超文等5人为成员的人大主席团;选举李兴专为镇人民政府镇长,董天文、胡生立、王家成3人为副镇长,并通过有关选举办法及方案的决议。同时答复了三届三次人代会上代表提出的议案和建议的执行及完成情况。
第二次会议于2000年4月29日举行。本次会议听取和审议并通过了张昌富作的《人大主席团工作报告》、李兴专作的《政府工作报告》、徐仕芬作的《财政预决算执行情况报告》,有关选举办法、议案等的决议,补选吴林为镇人民政府副镇长。同时答复了四届一次人代会上代表所提的议案和建议的执行及完成情况。
第三次会议于2001年4月29日举行。本次会议听取和审议并通过张昌富作的《人大主席团工作报告》。李兴专作的《政府工作报告》、徐仕芬作的《财政预决算执行情况报告》,通过会议议案的决议,答复了四届二次人代会上代表提出的议案、建议的执行和办理的完成情况。
第五届人民代表大会有代表72人。其中女代表13人,少数民族代表15人(苗族6人,白族6人,回族3人),国家干部9人,村干部49人,其他14人。文化程度:大专以上4人,高中、中专15人,初中45人,小学8人,40岁以下34人,非党团代表40人,列席代表54人。本届人民代表大会任期三年,至2002年12月底,只召开第一次代表大会。
第一次会议于2002年1月18日召开。本次会议听取和审议并通过胡生立代表上届镇人大主席团所作的人大主席团工作报告,陈军前代表上届镇人民政府所作的政府工作报告,徐士芬作的财政预决算执行情况报告以及有关人大主席团,人民政府组成人员的选举办法和有关议案的决议。本次会议选举胡生立为镇人大主席团主席,董文彬为副主席,董天文等5人为成员的人大主席团,选举陈军前为镇人民政府镇长,王家成、吴林、谢睿、庞佐齐等4人为副镇长。答复了四届三次会议代表提出的议案、建议及办理情况。
知识出处
《蔡官镇志》
出版者:贵州人民出版社
蔡官修志,亘古未有,此次修志始开历史之先河,顺应历史发展之潮流,该志的完成,为蔡官广大人民群众提供了一份较为全面的历史资料。
阅读
相关人物
杨德昌
相关人物
吴启荣
相关人物
张发科
相关人物
熊克明
相关人物
梁志成
相关人物
梁尚成
相关人物
相关地名
蔡官镇
相关地名