菏泽市图书馆
菏泽市图书馆
机构用户
菏泽市图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
其他
资源统计
加工标准
相关文档
首页
知识信息
第四节 党、团组织
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《菏泽地区财政志》
图书
唯一号:
151820020220001246
颗粒名称:
第四节 党、团组织
分类号:
F810.7
页数:
2
页码:
227-228
摘要:
建国初期,因为党员为数较少,1953年以前,专署财政科的组织与工商科、粮食局、税务局共建一个支部,称为财贸党支部。邵信斋任书记,张德大任副书记,组织委员赵敬仁,宣传委员梁建民。
关键词:
财政队伍
党团组织
内容
一、党组织的建设与发展
建国初期,因为党员为数较少,1953年以前,专署财政科的组织与工商科、粮食局、税务局共建一个支部,称为财贸党支部。邵信斋任书记,张德大任副书记,组织委员赵敬仁,宣传委员梁建民。1953年“三五反运动”结束后,专署财政科党的组织生活又与建设银行、保险公司、税务局一个支部,先后由张德大、李鹤卿、李子明任书记,组织委员朱启佩,宣传委员赵敬仁。1959年6月,中共荷泽地委机关委员会批准单独成立中共财政局支部,路善修、马海如分别任正、副书记。路善修调离后,由梁建民任书记,马海如任副书记。
1966年5月,文化大革命开始,各级党组织受到冲击并陷入瘫痪,广大党员被停止了组织生活,党的活动基本中断。1970年7月至11月,地直机关主要干部都被集中到菏泽农校参加“斗、批、改”学习班,财政局建立临时党支部,王知俊任书记,委员有周庆安、于景波。1972年10月,经中共菏泽地革委生产指挥部核心领导小组批准,财税局党组书记由徐恒举担任,谢捷挺、王知俊先后担任副书记。1975年,财税局党支部由谢捷挺担任书记,王知俊担任副书记,支部委员杜秀香、蓝信敏、郭耀星。1983年,财税局分设之前,机关党支部由7人组成,时维英为书记,杜秀香为副书记,委员有庄合长、于景波、刘新建、邓志安、周庆安。11月,财税两局分设,分别成立一个党支部,地宜机关党委批准财政局机关支部书记谢捷挺,副书记杜秀香,支部委员王志生、于景波、周庆安、至1985年底未变。
1977年10月,地委决定各委、办、局建立党组,财政税务局党组书记由徐恒举担任。1978年5月徐恒举离职,1979年5月邢德义任书记,谢捷挺、王知俊为党组成员。1983年11月,财政税务局党组改为财政局党组,邢德义为书记,谢捷挺、王志远为成员。1985年12月,地委批准朱效明为财政局党组成员,至1985年底未变。
二、团组织的建设与发展
1972年9月以前,财政局团的生活在专署团支部,与税务、人行、建行一个团小组。1973年建立中国共产主义青年团财政税务局支部委员会,吕宪东任团支部书记,共有团员5人。1979年7月,财政税务局团支部改选,由张秋冬任支部书记。1981年9月,增补支委曹勤海、薛乃成、宋益连、姜怀印,共有团员16人。
1983年9月15日,荷泽地直机关团委会公布财政税务局团支部委员会由姜怀印、薛乃成、曹勤海、宋益连、王长生五人组成,姜怀印任支部书记,团的生活仍临时为一个支部,财政局支委有宋益连、曹勤海,有团员12人。
1984年9月,建立菏泽地区财政局支部委员会,宋益连任书记,朱启建任副书记,支委有曹海涛、曹勤海、杨晓玲。到1985年末,共有团员24人。
知识出处
《菏泽地区财政志》
本志的结构层次根据"事以类从”、“事近相聚”的原则,把各个不同的具体事项分类排成章节,为避免层次过多,章节之下不再设目。共分10章41节,前后附有照片、编辑说明、前言、概述、大事记、后记。
阅读