东营市图书馆
东营市图书馆
机构用户
东营市图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
其他
资源统计
加工标准
相关文档
首页
知识信息
第三节 镇人大机构沿革及历届政府主要组成人员
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《东营区人大志》
图书
唯一号:
151320020210000457
颗粒名称:
第三节 镇人大机构沿革及历届政府主要组成人员
分类号:
D622
页数:
3
页码:
359-361
摘要:
镇人大机构沿革及历届政府主要组成人员概述:人大机构沿革、镇历届人大选举产生的政府主要组成人员(1984年—2006年)。
关键词:
人民代表
会议
东营区
内容
人大机构沿革
人大联络办公室(1984~1987)
联络员:王祝三(1987年3月—1990年3月)
镇人大工作办公室(1988—1995)
主任杨义岗(1990年3月任职) 王祝三(1990年3月离职)
副主任张春祯(1993年5月任职)
镇人大主席团(1996—)
主席杨义岗(1997年11月离职)
王跃军 (1997年11月—1998年4月)
张伟民 (1998年4月—1999年1月) 张纪春 (1999年1月—2003年3月)
张培斌 (2003年3月—2007年3月)
副主席张春祯(1996年1月—2002年3月)
马新泽(2004年2月—2006年4月)
镇历届人大选举产生的政府主要组成人员(1984年—2006年)
第七届(1984年7月—1987年3月)
镇长刘锡汉(1984年7月任职)
副镇长燕同恕(1984年7月—1987年1月)
谭志海(1984年7月任职)
第八届(1987年3月—1990年3月)
镇长燕同恕(1987年1月任职)
副镇长王道华(1987年3月任职)
缪继成(1987年3月任职,挂职)
第九届(1990年3月—1993年3月)
镇长孙锡庚(1990年3月任职)
副镇长孙玉松(1990年3月任职)
王求荣(1991年3月任职)
张广东(1991年3月任职)
科技副镇长:张春祯(1990年3月任职)
第十届(1993年3月—1996年1月)
镇长孙锡庚(1990年3月任职)
徐章敏(1994年2月任职)
副镇长王求荣(1991年3月任职)
徐章敏(1993年3月~1994年2月)
李乃杰(1993年3月任职)
吕其秀(1993年3月任职)
田树林(1995年2月任职)
科技副镇长苏建民(1995年2月任职)
第十一届(1996年1月—1999年1月)
镇长苟增杰(1996年1月任职)
张伟民(1997年11月任职)
张培斌(1998年4月任职)
副镇长王求荣(1991年3月任职)
李乃杰(1993年3月任职)
田树林(1995年2月任职)
王庆普(1998年4月任职)
李国銮(1998年4月任职)
张纪春(1998年4月任职)
科技副镇长苏建民(1995年2月任职)
第十二届(1999年1月—2002年3月)
镇长张培斌(1998年4月任职)
副镇长王庆普(1998年4月任职)
李国銮(1998年4月任职)
武金增(2001年3月任职)
科技副镇长苏建民(1995年2月任职)
任华(1999年1月任职)
第十三届(2002年3月—)
镇长张培斌(1998年4月—2003年3月)
隋湘滨(2003年3月任职,2007年3月离职)
刘俊海(2007年3月任职)
副镇长王庆普(1998年4月—2004年2月)
武金增(2001年3月—2004年2月)
马福忠(2002年3月任职)
张平安(2004年2月—2004年7月)
郭安芳(2004年2月任职)
陈伟(2006年3月任职)
明云红(2007年3月任职)
科技副镇长苏建民(1995年2月—2006年4月)
燕文广(2002年3月任职)
知识出处
《东营区人大志》
出版者:东营区人大常务委员会
出版地:2007
本书上限原则上自1984东营区建立,下限至2007年3月,采用述、记、图、志、表、录等体裁,记述东营区人民代表大会发展的史实。
阅读