烟台图书馆
烟台图书馆
机构用户
烟台图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
古籍善本
其他
资源统计
加工标准
相关文档
首页
知识信息
海阳县1958年12月1985年9月京剧团人事更迭
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《海阳县文化志》
图书
唯一号:
150520020210006783
颗粒名称:
海阳县1958年12月1985年9月京剧团人事更迭
分类号:
D035.2
页数:
3
页码:
29-30
摘要:
本文记述了海阳县1958年12月1985年9月京剧团人事更迭。
关键词:
海阳县
京剧团
人事更迭
内容
邢均合 1958年12月任行政团长。
冯俊华 1958年12任业务副团长。
于振升 1963年任书记。
刘志清 1965年任团长。
王瑾兆 1966年9月任文工队队长。
张均鹏 1966年9月任文工队副队长。
黄家友 1969年任文工队指导员。
秦少显 1969年任行政队长。
张均鹏 1969年任副队长。
冯俊华 1969年任副队长。
王瑾兆 1975年8月——1976年8月任京剧团书记。
赵钦宗 1976年9月——1978年7月任书记。
马厚德 1976年9月——1978年7月任行政团长。
张均鹏 1976年9月—-1978年7月任副团长。
冯俊华 1976年9月——1978年7月任副团长。
黄华熙 1976年9月——1978年7月任副团长。
黄家友 1978年任书记。
辛守平 1978年任团长。
张均鹏 1978年任副团长。
冯俊华 1978年任副团长。
黄华熙 1978年任副团长。
乔德喜 1980年任书记。
辛守平 1980年任团长。
张均鹏 1980年任副团长。
冯俊华 1980年任副团长。
黄华熙 1980年任副团长。
辛守平 1982年8月任行政团长。
张均鹏 1982年8月任副团长。
黄华熙 1982年8月任副团长。
冯俊华 1982年8月任副团长。
辛守平 1984年任书记。
张均鹏 1984年任行政团长。
黄华熙 1984年任副团长。
冯俊华 1984年任副团长。
张均鹏 1985年9月任团长。
王仁林 1985年9月任副团长。
黄华熙1985年9月任副团长。
知识出处
《海阳县文化志》
本书记述的是1735年到1985年海阳县文化发展变化。
阅读