抚州市图书馆
抚州市图书馆
机构用户
抚州市图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
古籍善本
其他
资源统计
加工标准
相关文档
首页
知识信息
表4-2 1949年7月至1958年12月中共南城县委主要领导人名录
知识类型:
图表
查看原文
内容出处:
《南城县志》
图书
唯一号:
140221020210000484
图表名称:
表4-2 1949年7月至1958年12月中共南城县委主要领导人名录
起始页:
T00099_00.pdf
结束页:
T00099_00.pdf
图表类型:
统计表
分类号:
K8
关键词:
人名录
政治人物
内容
职务 姓名任期 书记 周泰 1949年7月-1953年2月 书记 刘旭 1953年2月-1953年4月 书记 谢富明 1953年4月-1958年12月 第二书记 彭耀 1956年6月-1957年7月 第二书记 兰天 1957年4月-1958年12月 副书记 谭英富 1949年7月-1949年10月 副书记 刘旭 1952年8月-1953年2月 副书记 张瑛 1954年5月-1955年2月 副书记 张茂和 1955年2月-1958年12月 副书记 王树义 1955年12月-1958年12月 副书记 宋学思 1958年8月-1958年12月 副书记 张玉峰 1958年10月-1958年12月
知识出处
《南城县志》
出版者:新华出版社
出版地:1991
本志记述了南城县1912~1985年间的社会主义经济、政治、文化各项事业实行改革开放与全面发展的历史与现状。
阅读
相关人物
周泰
相关人物
刘旭
相关人物
谢富明
相关人物
彭耀
相关人物
兰天
相关人物
谭英富
相关人物
刘旭
相关人物
张瑛
相关人物
张茂和
相关人物
王树义
相关人物
宋学思
相关人物
张玉峰
相关人物
相关机构
中共南城县委
相关机构