抚州市图书馆
抚州市图书馆
机构用户
抚州市图书馆(机构用户)
登录
注销
首页
知识图谱
颗粒列表
全部
基础数据
精细化标引
析出资源
图表颗粒
知识抽取
人物
New
机构
事件
地理名称
专题
作品
实物
知识片段
资源阅读
近现代图书
古籍善本
其他
资源统计
加工标准
相关文档
首页
知识信息
第三章 政权机构领导人员更迭
知识类型:
析出资源
查看原文
内容出处:
《唱凯镇志》
图书
唯一号:
140220020220011024
颗粒名称:
第三章 政权机构领导人员更迭
分类号:
D035
页数:
6
页码:
101-106
摘要:
人民公社管理委员会 人民公社(场)管理委员会 1958年10月,全县成立27个人民公社(场),并建立了公社管理委员会,既是行政机构,又是经济管理机构。经过多次调整,到本时期末(1965年),全县共有55个人民公社(场)和3个镇人民公社。唱凯境内共有古港、唱凯、北堡三个人民公社。
关键词:
政权机构
领导人
内容
第一节 撤区并乡后的乡人民委员会 古港乡人民委员会 1956年3月撤区并乡,将石溪、古港、灵山乡合并,建立古港乡,同时成立古港乡人民委员会,隶属县人民委员会,1957年3月隶属唱凯区公所,驻地古港村。
乡长:黄保龙(1956年3月—1958年10月) 副乡长:熊爱珍(女,1956年3月—1957年3月) 周文元(1956年3月—1958年10月) 唱凯乡人民委员会 1956年3月撤区并乡,将艾巷、观前、唱凯乡合并,建立唱凯乡,同时成立唱凯乡人民委员会,隶属县人民委员会。1957年3月隶属唱凯区公所,驻地唱凯圩。
乡长:周林扬(1956年3月—1958年10月) 副乡长:周娥媚(女,1956年3月—1958年10月) 颜华生(1957年3月—1958年10月) 北堡乡人民委员会 1956年3月撤区并乡,将慢坊、东湖、北堡乡合并,建立慢坊乡,同时成立慢坊乡人民委员会,隶属县人民委员会。1957年3月,慢坊乡人民委员会改为北堡乡人民委员会,隶属唱凯区公所,驻地慢坊村。
乡长:陈流水(1956年3月—1958年10月) 副乡长:何开莲(女,1956年3月—1958年10月) 第二节 人民公社管理委员会 人民公社(场)管理委员会 1958年10月,全县成立27个人民公社(场),并建立了公社管理委员会,既是行政机构,又是经济管理机构。经过多次调整,到本时期末(1965年),全县共有55个人民公社(场)和3个镇人民公社。唱凯境内共有古港、唱凯、北堡三个人民公社。
唱凯人民公社管理委员会 1958年10月,唱凯、古港、华溪、北堡、罗针、太平乡合并,建立唱凯人民公社,同时成立唱凯人民公社管理委员会,隶属县人民委员会,驻地唱凯圩。
社长:万银堂(1958年10月—1960年7月) 徐流球(1960年12月—1961年6月) 主任:周娥媚(女,1961年12月—1965年4月) 社长:胡珊(1965年4月—1965年7月) 赵从郁(1965年9月— ) 何开莲(女,1958年10月—1961年6月) 陈冬生(1958年10月—1960年5月) 胡宏良(1958年12月—1960年5月) 邹水演(1959年3月—1961年2月) 熊爱珍(女,1959年3月—1960年12月) 黄志平(1958年10月—1960年12月) 周娥媚(女,1960年12月—1961年6月) 黄保龙(1960年12月—1961年6月) 周林阳(1961年12月—1965年4月) 张友根(1963年3月—1965年3月) 周娥媚(女,1965年4月— ) 胡保发(1965年4月— ) 熊俊贤(1965年4月— ) 古港人民公社管理委员会 1961年6月调整公社规模,由唱凯公社划出部分大队成立古港人民公社,同时成立古港台人民公社管理委员会,隶属县人民委员会,驻地古港村,1965年4月撤销,并入唱凯公社。
主任:黄保龙(1961年12月—1965年4月) 副社长:王碧兰(女,1962年6月—1963年3月) 许树清(1963年3月—1964年5月) 北堡人民公社管理委员会 1961年6月调整公社规模,由唱凯公社划出部分大队建立北堡人民公社,同时成立北堡人民公社管理委员会,隶属县人民委员会,驻地北堡村,1965的4月撤销,并入唱凯公社。
社长:唐胜隆(1961年6月—1961年12月) 主任:何开莲(女,1961年12月—1962年6月) 社长:王会廷(1962年6月—1965年4月) 副社长:胡保发(1962年6月—1965年4月) 人民公社、乡(镇)政权组织(1976年10月—1987年10月) 1968年4月成立公社革命委员会,党委书记兼任革委会主任,行使党政权力。
1980年6月,撤销公社革委会,建立公社管理委员会。1984年6月,撤销公社管理委员会,建立乡人民政府,同时红旗桥公社改红桥镇,凤岗公社改为崇岗乡。1985年5月,腾桥乡改为腾桥镇;唱凯乡改为唱凯镇;高坪乡改为高坪镇;龙溪乡改为龙溪镇。到1987年10月,全县有26个乡个民政府,6个镇人民政府。
唱凯人民公社革命委员会 主任:鄢锦堂(1975年7月—1980年2月) 副主任:周信阳(1970年2月—1979年5月) 黄义清(1970年12月—1980年6月) 余安福(1974年1月—1980年6月) 梅升科(1974年1月—1980年6月) 傅正大(1975年8月—1977年10月) 王陆生(1975年8月—1978年2月) 陈冬发(1976年8月—1980年6月) 邓乱生(1976年8月—1980年6月) 胡水堂(1976年8月—1980年6月) 梅细保(1977年10月—1980年6月) 周高伦(1979年4月—1980年4月) 刘冬根(1979年5月—1980年6月) 人民公社管理委员会、镇人民政府(1980年6月—1984年6月) 1980年6月,撤销公社革委会,成立公社管理委员会。到1984年机构体制改革前,全县有31个人民公社管理委员会,1个镇人民政府。
唱凯人民公社管理委员会 主任:傅友贤(1980年6月—1984年6月) 副主任:梅细保(1980年6月—1980年11月) 陈长荣(1980年6月—1982年2月) 黄义清(1980年6月—1984年6月) 梅升科(1980年6月—1981年10月) 胡辉云(1980年6月—1984年6月) 王友龙(1981年4月—1984年6月) 第三节 乡(镇)人民政府 1984年6月,改唱凯公社为唱凯乡,1985年5月改唱凯乡为唱凯镇,同时建立乡、镇人民政府。
唱凯乡人民政府 乡长:徐芳昌(1984年6月—1985年5月) 副乡长:杨真荣(1984年6月—1985年5月) 王友龙(1984年6月—1985年2月) 徐长根(1984年6月—1985年5月) 助理员:黄保龙(1984年6月—1985年5月) 李持祥(1984年6月—1985年5月) 唱凯镇人民政府(十二至十三届) 镇长:徐芳昌(1985年5月—1987年11月) 副镇长:杨真荣(1985年5月—1986年12月) 徐长根(1985年5月—1987年7月) 胡殿堂(1986年12月—1988年2月) 刘书荣(1987年7月—1987年11月) 助理员:黄保龙(1985年5月—1986年12月) 李持祥(1985年5月—1986年12月) 唱凯镇人民政府(十三至十四届) 镇长:徐芳昌(1987年11月—1990年5月) 胡殿堂(1988年3月—1989年11月) 徐捷(1990年5月—1993年1月) 黄国敏(1993年1月—1995年4月) 副镇长:胡殿堂(1987年11月—1988年2月) 刘书荣(1987年11月—1995年4月) 王木保(1990年2月—1992年10月) 谢锦昌(1989年2月—1990年5月) 刘华忠(1990年5月—1995年4月) 黄瑛(1990年5月—1995年4月) 徐龙兰(女,1991年5月—1992年10月) 熊润根(1991年5月—1995年4月) 吴建华(1991年5月—1995年4月) 顾皇云(1991年5月—1995年4月) 镇长助理:徐忠文(1990年2月—1992年10月) 王细和(1992年10月—1995年4月) 梅银华(1993年1月—1993年11月) 人大主席:王友龙(1990年2月—1992年10月) 徐芳昌(1993年1月—1995年4月)(兼) 副主席:万贤昌(1994年2月—1995年4月) 唱凯镇人民政府(十四至十五届) 镇长:黄国敏(1995年4月—1996年1月) 李先才(1996年1月—1998年4月) 徐龙兰(女,1998年4月—2000年8月) 刘文波(2000年8月—2000年10月) 副镇长:刘树荣(1995年4月—1996年1月) 黄瑛(1995年4月—1999年1月) 刘华忠(1995年4月—2000年10月) 顾皇云(1995年4月—1996年1月) (1999年1月—2000年10月) 熊润根(1995年4月—1996年1月) 黄文清(1996年1月—1999年1月) 朱小兰(女,1995年11月—1998年11月) 梅金祥(1996年1月—2000年10月) 刘建华(1996年1月—1999年1月) 刘三华(1999年1月—2000年10月) 傅云祥(1999年1月—2000年10月) 镇长助理:周洪泉(1996年10月—2000年10月)(聘) 熊润根(1996年10月—2000年10月)(聘) 刘宏堂(1996年10月—1998年11月)(聘) 人大主席:徐明昌(1995年4月—1996年1月)(兼) 黄国敏(1996年1月—2000年10月)(兼) 副主席:万贤昌(1995年4月—1999年1月) 王木保(1999年1月—2000年10月) 唱凯镇人民政府(十五至十六届) 镇长:刘文波(2000年10月—2001年6月) 周建高(2001年12月—2006年2月) 徐长科(2006年3月—在职) 副镇长:刘华忠(2000年10月—2001年6月) 顾皇云(2000年10月—2001年12月) 梅金祥(2001年10月—2006年12月) 刘三华(2000年10月—2001年12月) 黄和星(2001年12月—2006年2月) 万海琪(2001年12月—在职) 封益(2001年12月— ) 傅清(2001年12月—2006年2月) 胡小勇(2001年12月—2006年2月) 李莹莹(2006年3月—在职) 邓义来(2006年3月—在职) 许晓华(2006年3月—在职) 陈贵兴(2006年3月—在职) 镇长助理:周洪泉(2000年10月—2001年12月) 熊润根(2000年10月—2001年12月) 李新花(女,2001年12月—在职) 人大主席:黄国敏(2000年10月—2001年12月)(兼) 邱亮华(2001年12月—2004年4月)(兼) 汪华辉(2004年5月—2007年9月)(兼) 杜健雄(2007年9月—在职)(兼) 副主席:王木保(2000年10月—2001年7月) 胥贤龙(2001年12月—在职)
知识出处
《唱凯镇志》
本书为唱凯镇志,分别在地理志、政治志、经济志、文卫志、教育志、社会志、方言志、人物志、志余等栏目介绍。
阅读